LIONS CLUBE DE
CERQUILHO
1966 – JUBILEU DE OURO
– 2016
CONSTRUÇÃO DA SEDE
SOCIAL
Julho de 1978 – O CL.
Luiz Carlos Dorighello iniciava juntamente com o CL. Pedro Scagion, um
movimento para arrecadar fundos para o início da construção da sede social, em um
terreno situado no bairro Parque das Árvores, e era formada pelo presidente CL.
Archimedes uma comissão provisória para estudar a possibilidade da construção
da sede própria do Lions Clube de Cerquilho, e uma outra comissão encarregada
de arrecadar fundos
03/08/1978 – O
engenheiro civil Rodolfo Salvador Filho apresentou a planta da nova sede do
Lions Clube de Cerquilho, e foi aprovada por todos.
19/10/78 – O CL. Luiz
Antônio Souto apresentou para todos a escritura dos terrenos doados pela Visão
Empreendimentos e os companheiros Archimedes Rogério, Luiz Carlos Dorighello e
Gregório De Nadai.
No sábado, dia 28 de
julho de 1979, com a presença de companheiros, domadoras, convidados, amigos e
familiares, foi colocada a pedra fundamental da sede do Lions Clube de
Cerquilho em um terreno de aproximadamente 1.200 (hum mil e duzentos metros
quadrados ) localizado no Bairro Parque das Árvores.
05 - Junho de 1980 –
Nesse ano sob a presidência do CL. Raul Albino
deu-se início aos trabalhos da construção da sede social do Lions Clube
de Cerquilho. Foi indicado pelo presidente CL. Raul, o CL. Rodolpho Salvador
para acompanhar a obra, a ser iniciada.
03/07/1980 – Indicada
pelo presidente CL. Durval Domingos Módolo, foi formada uma comissão para arrecadar
fundos para a construção da sede social do Lions Clube de Cerquilho.
Novembro de 1981 – Por
decreto da prefeitura Municipal de Cerquilho, assinado pelo atual prefeito, CL.
William Nicolau, foi dado o nome de Av. Lions Clube, à antiga Av. 1 (um), local
onde estava sendo construída a nova sede do Lions Clube de Cerquilho.
18/03/1982 – Nessa
noite em assembléia festiva, deu-se a inauguração da nova sede social do Lions
Clube de Cerquilho, situada na Av. Lions Clube, 513, Bairro Parque das Árvores,
onde estavam presentes, além do nosso presidente CL. Vitaliano Gaiotto, o vice
governador da região L4-H, CL. Ulderico Schincariol e sua domadora Justina, os
presidentes de Divisão, CL. Paulo Módolo Orsoline do LC. De Tietê, o CL. Paulo Japur do LC de Itu, o bispo
resignatário da Diocese de Sorocaba, Dom José Melhado Campos, o qual deu a
benção nas dependências do clube, Dr. Augusto de Luccas, Delegado de Polícia de
Cerquilho, o Pároco Padre Isaac Isaias Valle, o prefeito municipal, CL. William
Nicolau, o presidente da Câmara Municipal de Cerquilho, senhor Otávio de
Scatena Mazzer, o presidente do Rotary local, senhor João Wilson Marcon, o
deputado estadual CL. Walter Mendes do L.C. Sorocaba Centro, o CL. José Pilon,
Diretor da Telesp, o Dr. Walter Antonio Dias Duarte, promotor público da
comarca de Laranjal Paulista, e representantes da imprensa local e de Tietê e
diversos clubes de Lions do nosso Distrito L-4 e companheiros e domadoras do nosso
clube.
sábado - 28 de julho de 1979 - Pedra fundamental
Obra da sede social do Lions Clube de Cerquilho já iniciada.
Sede social do Lions Clube de Cerquilho alguns anos após sua inauguração
Nenhum comentário:
Postar um comentário